• 09«
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • »11
2005年07月14日 (木) | 編集 |
今日はなぜかものすごい頭痛が・・・。
偏頭痛持ちなので、疲れたりするとつらいです。
今日のは風邪かなぁ、どっちだろ。

さて、こんな豆知識知ってますか?

 5× 5=  25
15×15= 225
25×25= 625
35×35=1225
45×45=2025
55×55=3025
65×65=4225
75×75=5625
85×85=7225
95×95=9025

下二桁は、全て25です。
で、上の桁。
15×15の場合は、(1+1)×1=2。下二桁と併せて、225。
25×25の場合は、(2+1)×2=6。下二桁と併せて、625。
一気に95までイきましょう。
95×95の場合は、(9+1)×9=90。下二桁と併せて、9025。

どう?(^^)

ちなみに3桁の計算でもイけます。

105×105=11025
 :(10+1)×10=110
115×115=13225
 :(11+1)×11=132
995×995=990025
 :(99+1)×99=99900

どうよ?(^^)

ラスト、4桁イってみよっ!(>_<)

1005×1005=1010025
 :(100+1)×100=10100
6425×6425=41280625
 :(642+1)×642=412806
9995×9995=99900025
 :(999+1)×999=99000

どうだ~~~!!!v(^^)v

スポンサーサイト


コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック